历任校长
附中简介 附中简史 历任校长 教学师资 名家名作 校园环境 机构设置 学校地图 历任校长关山月(首任校长 任职时间:1954~1958年) 关山月(首任校长 任职时间:1954~1958年) 广东省阳江县人,1933年毕业...
附录1历任校长一览表
附录1历任校长一览表 附录一 历任校长一览表 任 次 校长姓名 起止年份 性 别 籍 贯 第一任 第二任 第三任
历任校长
国立第三中山大学至国立浙江大学时期 第三中山大学 国立第三中山大学 校长 校长 蒋梦麟 蒋梦麟 1927.07-1927.08 1927.08-1928.02 国立浙江大学 校长 蒋梦麟 1928.05-1930.07...
历任校长
第一任校长 杨槱 中国科学院院士 1992年~1997年担任校长,现为名誉校长 第二任校长 谢希德 中国科学院院士 1997年~2000年担任校长 第三任校长 倪维斗 中国工程院院士 2000年~2004年担任校长,现...
历任校长
姓名 职务 任职时间 姓名 职务 任职时间 曹桂方 党委书记 1996.6-2002.3 王立辰 校长 1996.6-2002.3 李建强 党委书记 2002.3-至今 苏宝荣 校长 2002.3-2007.5 蒋春...
历任校长
2017年9月12日 河海工程专门学校 校长(主任) 许肇南 1915.01~1921.09 河海工程专门学校 代校长 严善坊 1921.12~1922.03 河海工程专门学校 副校长 赵铭新 1922 河海工程专门...
历届校长
2014年11月24日 陈人浩校长(第一任) 1945年9月至1954年12月 刘在川校长(第二任) 1955年1月至1955年10月(代) 1955年10月至1956年1月 王秀南校长(第三任) 1956年2月至1957年12月...
历任校长
2018年3月6日 首页 上一页 1 下一页 尾页 共4篇文章/共1页 走进一中办学理念 管理团队 校务公开 历任校长 校园相册 一中校歌 学校简介 公安备案编号:4406063012329 粤ICP备050...
历任领导
2020年6月23日 8在任)刘龙云 副校长(1989.9-1993.8在任)陈莘芝 副校长(1993.9-1997.8在任)缪若潛 副校长(1993.9-2003.8在任)李雄杰 校长 (2000.11-2014.8在任)钟和生 副校长(1999.9-2015.9在任)陈...
历任领导
程振基 国立第四中山大学商学院院长 1927年起任国立第四中山大学商学院院长 马寅初 教务主任 杨杏佛 商科主任 南京高等师范学校教授,并任商科主任 郭秉文 (兼)上海商科大学...
历任校长介绍
2018年7月7日 1985年7月—1988年8月在济南五中任教。1988年8月—1994年1月任五中教务主任。1994年1月—1998年8月任济南市历下区教委副主任兼济南五中副校长。1998年8月—2001年7月任济南五中校长、...
历任领导
党委书记 蒋养民 1957.1 - 1958.7 党委书记 曲荷 1958.7 - 1959.3 行政 筹建人 王绍艮 1956.6 - 1956.12 副校长 王绍艮 1956.12 - 1958.9 校长 曲荷 1958.6 - 1959.4 杭州师...
历任领导
土地革命战争时期,任中国工农红军四方面军第十二师团长、师长,红军步兵学校校长,红军干部团团长,陕甘支队第十三大队队长,红一军团第一师师长。参加了长征。抗日战争时期,任八...
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯