当前页面更新时间:2024-09-14 22:42:54
湖南省委历任书记都有谁?
2020年11月21日 改革开放后历任湖南省委书记 1、毛致用,48岁任湖南省委第一书记(1985年改称书记),任职11年 2、熊清泉,61岁任湖南省委书记,任职5年半 3、王茂林,59岁任湖南省委书记,任职5年 4、杨正...
历任湖南省委书记·省长名单
2018年9月11日 历任湖南省委书记 · 省长名单 书记 省长 姓名 任职时间 姓名 任职时间 黄克诚 1949.08~1952.09 程潜 1949.08~1949.10 金明 1952.09~1953.11 陈明仁.代 1949...
湖南省现任省委书记、省长
现任湖南省省委书记是谁? 湖南省省长叫什么名字?湖南省委书记和湖南省长是什么级别?欢迎访问择城网,查阅各级领导最新名单。
湖南省委书记调整是谁,2020年湖南省委书记调整原因分析最...
2021年1月3日 湖南省委书记徐守盛简历 徐守盛,男,汉族,1953年1月生,江苏如东人,1973年10月加入中国共产党,1973年4月参加工作,省委党校研究生学历,政治经济学专业,高级经济师。 1973年4月,江苏省如...
2017年湖南省委常委最新排名 现任湖南省常委成员名单
2015年3月24日 湖南省委书记徐守盛简历: 徐守盛,男,汉族,1953年1月生,江苏如东人,1973年10月加入中国共产党,1973年4月参加工作,省委党校研究生学历,政治经济学专业,高级经济师...
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯