长城证券股份有限公司投资银行事业部 董事总经理、保荐代...
2016年9月14日 作为此次担任泰晶科技首次公开发行上市的保荐机构和主承销商,我们有幸同泰晶科技一起经历了上市全过程,在合作过程中,泰晶科技始终保持积极进取的心态,用专业与诚信给我们留下深刻的...
终于落定!长城证券迎来新任董事长,系第一大股东党委委员,...
2020年11月2日 2006年3月至2011年11月,张巍历任华能资本总经理工作部副经理、副经理(主持工作)、经理;2008年11月至2012年4月,张巍担任长城证券董事;2011年11月至2014年8月,历任中国华能财务党组成...
管理层
曾任国泰君安证券国际业务部项目经理、西南证券上海投行部董事、长城证券投行事业部副总经理、业务三部总经理、董事总经理。目前担任公司资深副总经理及董事会秘书职务。 姓...
新三板新政跨界高峰对话
2020年6月11日 中国新三板“教父"程晓明博士,深圳新三板协会会长、久久益资产董事长吴军先生,深圳市大兴汽车集团董事长秦敏钧先生,红塔高新负责人高枝宝,长城证券投行部董事总经理付允,广东鲸山律...
长城证券刚被降级 又曝研究所原所长与原基金经理合谋“老...
2019年9月18日 此外,中国裁判文书网在2019年3月份发布的一份刑事判决书显示,在2015年下半年至2016年4月期间,长城证券投资银行机构融资部前职员刘斯佳为了承揽江苏省泰州交通产业集团20亿公司债的业...
才报| 金融行业最新人事变动汇总
2020年11月13日 2006年3月至2011年11月,张巍历任华能资本总经理工作部副经理、副经理(主持工作)、经理;2008年11月至2012年4月,张巍担任长城证券董事;2011年11月至2014年8月,历任中国华能财务党组成...
...投资银行事业部副总经理兼质控部总经理
2015年5月31日 长城证券股份有限公司-公司投资银行业务执委会委员、投行事业部副总经理兼质控部总经理 中国 广东省 深圳24 位好友 加入领英,建立联系 长城证券股份有限公司 复...
公司公告
2016年10月10日 一、 长城证券投行部董事总经理陈路先生介绍公司发展概况 1 、公司主营业务概况 公司2005 年创立于中国改革开放的前沿城市广东省东莞市,从运营休闲服饰品牌“...
长城证券换将“老人”上位
2019年4月13日 其中,董事会方面,在华能资本出任高管的原董事严晓茂因工作调动离任。很快,在长城证券投资银行事业部任过执行董事、并在华能资本股权管理部担任经理的段心烨获得...
粤港澳大湾区人才:中国平安集团证券团队领导介绍
2020年1月12日 1969年9月生,现任平安证券执行委员会委员。 于春洪先生毕业于首都经贸大学,2006年加入平安证券,历任债券融资部执行总经理、债券业务部董事总经理等职务。此前曾担任长城证券投行部质...
“新三板” 新机会
2013年12月16日 长城证券投行部董事总经理史金鹏:新三板在多方面实现了创新 新三板之所以新,主要体现在两个方面:第一,新三板是为中小企业服务的,推动中小企业融资的市场,中小...
...长城证券,众合科技,泰豪科技,上海环境,信息技术
2021年3月2日 曾任申银万国、国信证券投行部业务总监、执行副总经理,现任长城证券投行部董事总经理董加武,对中国资本...
科创板改变投行生态:6位券商高管谈挑战与变革,倒逼流程再...
2019年5月12日 李 翔长城证券总裁 杨卫东民生证券副总裁 沈 奕中银国际证券执委会委员、投行管委会主席 刘文成UBS董事总经理、瑞银证券投行部联席主管 任 鹏国金证券总裁助理 ...
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯